Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
01.07.2023 - 30.06.2024 | Marcel Lička | 17.07.1977 | |
15.05.2023 - 30.06.2023 | Pavel Alpatov | 29.05.1990 | |
01.07.2022 - 14.05.2023 | Slaviša Jokanović | 16.08.1968 | |
14.10.2020 - 30.06.2022 | Sandro Schwarz | 17.10.1978 | |
30.09.2020 - 13.10.2020 | Aleksandr Kulchiy | 01.11.1973 | |
08.10.2019 - 29.09.2020 | Kirill Novikov | 14.01.1981 | |
08.10.2017 - 05.10.2019 | Dmitriy Khokhlov | 22.12.1975 | |
06.06.2016 - 07.10.2017 | Yuriy Kalitvintsev | 05.05.1968 | |
10.05.2016 - 05.06.2016 | Sergey Chikishev | 31.01.1961 | |
14.07.2015 - 09.05.2016 | Andrey Kobelev | 22.10.1968 | |
08.04.2014 - 13.07.2015 | Stanislav Cherchesov | 02.09.1963 | |
17.08.2012 - 07.04.2014 | Dan Petrescu | 22.12.1967 | |
01.07.2012 - 16.08.2012 | Dmitriy Khokhlov | 22.12.1975 | |
23.04.2011 - 06.08.2012 | Sergey Silkin | 02.03.1961 | |
27.04.2010 - 20.04.2011 | Miodrag Božović | 22.06.1968 | |
08.08.2006 - 26.04.2010 | Andrey Kobelev | 22.10.1968 | |
11.11.2005 - 05.08.2006 | Yuriy Semin | 11.05.1947 | |
11.07.2005 - 09.12.2005 | Ivo Wortmann | 10.03.1949 | |
17.05.2005 - 20.07.2005 | Andrey Kobelev | 22.10.1968 | |
30.10.2004 - 16.05.2005 | Oleg Romantsev | 04.01.1954 | |
12.07.2004 - 24.10.2004 | Viktor Bondarenko | 13.06.1947 | |
01.01.2002 - 31.12.2003 | Viktor Prokopenko | 24.10.1944 | |
01.07.2001 - 30.06.2002 | Aleksandr Novikov | 14.06.1955 | |
01.01.2000 - 30.06.2001 | Valeriy Gazzaev | 07.08.1954 | |
01.07.1999 - 31.12.1999 | Aleksei Petrushin | 29.01.1952 | |
01.07.1998 - 30.06.1999 | Georgiy Yartsev | 11.04.1948 | |
01.07.1995 - 30.06.1998 | Adamas Golodets | 28.08.1933 | |
01.01.1994 - 31.12.1995 | Konstantin Beskov | 18.11.1920 | |
01.07.1991 - 31.12.1993 | Valeriy Gazzaev | 07.08.1954 | |
01.01.1989 - 30.06.1991 | Semen Altman | 21.04.1946 | |
01.10.1987 - 30.06.1990 | Anatoliy Byshovets | 23.04.1946 | |
01.07.1985 - 30.09.1987 | Eduard Malofeev | 02.06.1942 | |
01.01.1984 - 31.12.1985 | Aleksandr Sevidov | 05.09.1921 | |
01.07.1980 - 30.06.1983 | Vyacheslav Solovyov | 18.01.1925 | |
01.01.1980 - 31.12.1980 | Yevgeny Goryansky | 28.02.1929 | |
01.07.1979 - 31.12.1979 | Viktor Tsarev | 02.06.1931 | |
01.01.1975 - 31.12.1979 | Aleksandr Sevidov | 05.09.1921 | |
01.01.1973 - 31.12.1974 | Gavriil Kachalin | 17.01.1911 | |
01.01.1967 - 31.12.1972 | Konstantin Beskov | 18.11.1920 | |
01.07.1965 - 31.12.1966 | Vyacheslav Solovyov | 18.01.1925 | |
01.01.1962 - 31.12.1964 | Aleksandr Ponomarev | 23.04.1918 | |
01.01.1952 - 19.08.1953 | Mikhail Semichastny | 05.12.1910 | |
01.01.1945 - 31.12.1945 | Mikhail Yakushin | 15.11.1910 | |
01.07.1940 - 30.06.1944 | Boris Arkadyev | 21.09.1899 |